Anthony Bernard
domicilié à Lugnorre, de France Mandats actifs: Manpower SA Connecté à: Eric Alexandre Marie Jeannerod, Christian Hoffmann, Jean-Claude Pattiselanno et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anthony Bernard" à jour.Vous suivez maintenant "Anthony Bernard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anthony Bernard" à jour.Vous suivez maintenant "Anthony Bernard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anthony Bernard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anthony Bernard
Placement de travailleurs intérimaires
Placement de travailleurs intérimaires
Personnes privées avec le nom Anthony Bernard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anthony Bernard
Numéro de publication: 6490816, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
6i Technology Services GmbH, bisher in Subingen, CH-241.4.004.461-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 14, Publ. 5262472).
Gründungsstatuten:
28.09.2004.
Statutenänderung:
16.09.2011.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Fluhstrasse 30, 8645 Jona.
Zweck:
Weltweite Beratung, Projektleitung, Erstellen von Machbarkeitsstudien sowie alle anderen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informatik. Kann alle aus geistigem und industriellem Eigentum hervorgehenden Güter (Patente, Marken, Erfindungen, Muster, Modelle usw.) erwerben, nutzen, verkaufen und in Lizenzen vergeben, alle finanziellen, kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck zusammenhängen oder diesen begünstigen können, sich an Unternehmen aller Art beteiligen, die mit ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Beziehung stehen sowie Gesellschaften oder Dritten im Interesse der Gesellschaft Darlehen oder Bürgschaften gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.04.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poorghadiri, Saeed, iranischer Staatsangehöriger, in Subingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Anthony Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numéro de publication: 2478698, Registre du commerce Soleure, (241)
6i Technology Services GmbH, in Subingen, CH-241.4.004.461-2, bei Saeed Poorghadiri, Brennereistrasse 3, 4553 Subingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2004.
Zweck:
Weltweite Beratung, Projektleitung, Erstellen von Machbarkeitsstudien sowie alle anderen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informatik. Kann alle aus geistigem und industriellem Eigentum hervorgehenden Güter (Patente, Marken, Erfindungen, Muster, Modelle usw.) erwerben, nutzen, verkaufen und in Lizenzen vergeben, alle finanziellen, kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck zusammenhängen oder diesen begünstigen können, sich an Unternehmen aller Art beteiligen, die mit ihrem Hauptzweck direkt oder indirekt in Beziehung stehen sowie Gesellschaften oder Dritten im Interesse der Gesellschaft Darlehen oder Bürgschaften gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bernard, Anthony Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Poorghadiri, Saeed, iranischer Staatsangehöriger, in Subingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.