Andreas Mario Bergamini
domicilié à Wittnau, de Liestal Mandats actifs: Ber4Roof GmbH, Berplan GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Mario Bergamini" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Mario Bergamini".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Mario Bergamini" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Mario Bergamini".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Mario Bergamini
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Mario Bergamini
Autres travaux de construction
Autres activités libérales
Autres travaux de construction
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Andreas Mario Bergamini
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Mario Bergamini
Numéro de publication: HR02-1005522087, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft, in St. Gallen, CHE-104.091.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457614).
Statutenänderung:
27.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: bisher in Kilchberg ZH (SHAB Nr. 218 vom 19.9.1983, S. 3250)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli-Broger, Silvia, genannt Sylvia, von Appenzell, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfenstein, Hans Ulrich, von Frutigen, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ambruso, Roberto, von Neerach, in Neerach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Thomas, von Eggiwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gemperle, Alex, von Oberuzwil, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004798451, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Gebäudehülle Schweiz, in Uzwil, CHE-107.894.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, S.0, Publ. 1004501612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Urs, von Endingen, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Marcel, von Torny, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Arthur, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Kurt, von Rohrbach, in Goldach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004798483, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Polybau, in Uzwil, CHE-109.678.769, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, S.0, Publ. 1004501643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Urs, von Endingen, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Marcel, von Torny, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Arthur, von Au (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Kurt, von Rohrbach, in Goldach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.