Harry Sigmund Berg
domicilié à Zollikon, de Zollikon Mandats actifs: Habetex Verwaltung GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harry Sigmund Berg" à jour.Vous suivez maintenant "Harry Sigmund Berg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Harry Sigmund Berg" à jour.Vous suivez maintenant "Harry Sigmund Berg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Harry Sigmund Berg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Harry Sigmund Berg
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Harry Sigmund Berg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Harry Sigmund Berg
Numéro de publication: HR01-1004912180, Registre du commerce Zurich, (20)
Habetex Verwaltung GmbH, in Zollikon, CHE-217.251.830, c/o Harry Berg, Zolliker Strasse 22, 8702 Zollikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, Bewirtschaftung und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Import und Export von Textilien und der damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Zweigniederlassung:
Zürich (CHE-441.067.529).
Numéro de publication: HR02-1004577746, Registre du commerce Zurich, (20)
Decoteam AG designimport, in Zürich, CHE-103.173.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, S.0, Publ. 6419728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Harry, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Patric, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3206163, Registre du commerce Zurich, (20)
Habetex AG, in Zollikon, CHE-102.487.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575801).
Statutenänderung:
14.11.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Eleonorenstrasse 2, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen aller Art, insbesondere in der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder mittels anderer elektronischer Übertragungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Harry Sigmund, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Heini Jürg, von Aadorf, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.