Sandro Bellani
domicilié à Au, de Regensdorf Mandats actifs: 22 Estates GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sandro Bellani" à jour.Vous suivez maintenant "Sandro Bellani".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sandro Bellani" à jour.Vous suivez maintenant "Sandro Bellani".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sandro Bellani
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sandro Bellani
Agences de voyage et voyagistes
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Sandro Bellani
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sandro Bellani
Numéro de publication: HR02-1005896705, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
22 Estates GmbH, in Widnau, CHE-283.544.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broz, Raphael Stefan, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellani, Sandro, von Regensdorf, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004988216, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
22 Estates GmbH, bisher in Zug, CHE-283.544.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910213).
Statutenänderung:
04.09.2020.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Espenstrasse 139, 9443 Widnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Unterrichts- und Vermittlungsdienstleistungen für Reisen, Sport und sonstige Freizeitaktivitäten sowie Handel mit Sport- und Freizeitausrüstung und -geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellani, Sandro, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broz, Raphael Stefan, von Mosnang, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3910213, Registre du commerce Zoug, (170)
22 Estates GmbH(22 Estates Sàrl) (22 Estates Sagl) (22 Estates Ltd liab Co), in Zug, CHE-283.544.511, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2017.
Zweck:
Erbringung von Beratungs-, Unterrichts- und Vermittlungsdienstleistungen für Reisen, Sport und sonstige Freizeitaktivitäten sowie Handel mit Sport- und Freizeitausrüstung und -geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 27.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bellani, Sandro, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.