Manuel Bayer
domicilié à Hombrechtikon, de Rothenthurm Mandats actifs: Genossenschaft el Comedor, Genossenschaft Gägewind Connecté à: Jasmin Helg, Dominik Burri, Wenzel Gruber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manuel Bayer" à jour.Vous suivez maintenant "Manuel Bayer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manuel Bayer" à jour.Vous suivez maintenant "Manuel Bayer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Manuel Bayer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Manuel Bayer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Manuel Bayer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Manuel Bayer
Numéro de publication: HR02-1005597172, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft el Comedor, in Zürich, CHE-299.401.811, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Olivier Markus, von Luzern, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Jessica, von Sisseln, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Noemi, von Radelfingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmer, Kai, von Buchholterberg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Dominik, von Rüschegg, in Oberengstringen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bayer, Manuel, von Rothenthurm, in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Wenzel, von Bodio, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helg, Jasmin, von Bettwiesen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4189745, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Gägewind, in Uetikon am See, CHE-388.579.262, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2679861).
Statutenänderung:
31.10.2017.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Aegerten 2, 8634 Hombrechtikon.
Anteilscheine neu:
CHF 100.00.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchser, Silas, von Linden, in Hombrechtikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayer, Manuel, von Rothenthurm, in Egg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
De Monaco, Miro, von Dübendorf, in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Anja, von Rapperswil-Jona, in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti (ZH)];
Plössl, Fini, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2679861, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Gägewind, in Uetikon am See, CHE-388.579.262, c/o Miro de Monaco, Specklistrasse 46, 8707 Uetikon am See, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2016.
Zweck:
Es soll den Mitgliedern für Projekte im Nachhaltigkeitsbereich ein gemeinsames Auftreten sowie die gegenseitige Unterstützung mit Wissen und Arbeitskraft ermöglicht werden. Insbesondere die Schaffung von individuellen und gemeinschaftlichen Lebensräumen und -inhalten soll angeregt und gefördert werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 23.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bayer, Manuel, von Rothenthurm, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Monaco, Miro, von Dübendorf, in Uetikon am See, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Anja, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.