Michel François Baur
domicilié à Muttenz, de Basel Mandats actifs: François Baur-Stiftung in Liquidation, Baur Store Connecté à: Nicole Python-Baur Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel François Baur" à jour.Vous suivez maintenant "Michel François Baur".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel François Baur" à jour.Vous suivez maintenant "Michel François Baur".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michel François Baur
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michel François Baur
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Michel François Baur
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michel François Baur
Numéro de publication: HR02-1005680230, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
François Baur-Stiftung, in Muttenz, CHE-112.133.849, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, S.0, Publ. 1645941).
Name neu:
François Baur-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.01.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Michel François, von Basel, in Muttenz, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Python-Baur, Nicole, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3427131, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Baur Store, in Basel, CHE-442.600.188, Steinenvorstadt 79, 4051 Basel, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Geschenkartikeln.
Eingetragene Personen:
Baur, Michel, von Basel, in Muttenz, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1645941, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
François Baur-Stiftung, bisher in Basel, CHE-112.133.849, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866266).
Gründungsurkunde:
14.06.1990.
Urkundenänderung:
23.05.2014.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
c/o Michel Baur, Pfaffenmattweg 35, 4132 Muttenz.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die finanzielle Unterstützung von in der Nordwestschweiz ansässigen jungen Menschen als Beihilfe zu deren beruflichen Ausbildung oder Weiterbildung oder zur Behebung einer materiellen Notlage. Die Stiftung kann auch Beiträge an Institutionen mit entsprechender Zielsetzung leisten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Dr. Ernst, von Aristau, in Möhlin, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Michel François, von Basel, in Muttenz, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].