Yvonne Baumgartner-De Nicola
domicilié à Kilchberg, de Altstätten Mandats actifs: Baugenossenschaft Kilchberg Connecté à: Benjamin Zwicker, Eric Widmer, Martina Javet-Brandenberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yvonne Baumgartner-De Nicola" à jour.Vous suivez maintenant "Yvonne Baumgartner-De Nicola".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yvonne Baumgartner-De Nicola" à jour.Vous suivez maintenant "Yvonne Baumgartner-De Nicola".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yvonne Baumgartner-De Nicola
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yvonne Baumgartner-De Nicola
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Yvonne Baumgartner-De Nicola
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yvonne Baumgartner-De Nicola
Numéro de publication: 5709114, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Kilchberg, in Kilchberg ZH, CH-020.5.900.139-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 28, Publ. 5032450).
Statutenänderung:
30.06.2009, 26.05.2010.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Zirkular oder durch Veröffentlichung im 'Anzeiger des Wahlkreises Thalwil'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Edvige gen. Hedwig, von Kilchberg ZH und Grindelwald, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehli, Walter, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Nicola, Harry, von Kilchberg ZH, in Thalwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regner, Oskar, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Eric, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner-De Nicola, Yvonne, von Altstätten, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Joseph, von Kilchberg ZH und Ruswil, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Javet geb. Brandenberger, Martina, von Kilchberg ZH, Dinhard und Bas-Vully, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CH-020.4.001.179-4), in Thalwil, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Gärtnerei Blumengeschäft Manegg, Bruno Baumgartner GmbH, in Zürich, Allmendstrasse 125, 8041 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.7.1996.
Zweck:
Betrieb einer Handelsgärtnerei mit Blumenfachgeschäft;
insbesondere Verkaufen von Blumen und Pflanzen sowie Gartenartikeln aller Art, Dienstleistungen wie Dekorationen, Begrünungen von Innenräumen, Balkon- und Gartengestaltungen sowie Bewässerungssysteme;
kann Patente, Lizenzen, Vertretungen erwerben, auswerten und Handel mit Produkten aller Art betreiben, Liegenschaften erwerben, Bauten erstellen, belasten, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Baumgartner, Bruno, von Altstätten, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000;
Baumgartner-De Nicola, Yvonne, von Altstätten, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000.