Daniel Alexander Batzlen
domicilié à Kilchberg, de Kilchberg (ZH) et Deutschland Mandats actifs: Attiqua AG, Interion Solutions AG et plus Connecté à: Daniel Bernhard Wolfer, Hans Peter Buchschacher, Rudolf Heinz Peschel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Alexander Batzlen" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Alexander Batzlen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Alexander Batzlen" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Alexander Batzlen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Alexander Batzlen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Alexander Batzlen
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de produits alimentaires
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Daniel Alexander Batzlen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Alexander Batzlen
Numéro de publication: HR02-1006027717, Registre du commerce Zoug, (170)
rebellion group ag, in Baar, CHE-357.560.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2024, Publ. 1006008683).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batzlen, Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005976202, Registre du commerce Zoug, (170)
Föhren Immobilien AG, in Baar, CHE-229.522.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763783).
Statutenänderung:
12.02.2024.
Firma neu:
Interion Solutions AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben von Handels- Finanz- und Rechtsgeschäften aller Art sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens, Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Übernahme von Vertretung, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien, Patenten, Lizenzen und anderen Schutzrechten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Benjamin J., von Zürich, in Seegräben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batzlen, Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005968084, Registre du commerce Zoug, (170)
rebellion group ag, in Baar, CHE-357.560.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepori, Danilo, von Capriasca, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vetter, Ronny, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batzlen, Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.