Andrea Batt
domicilié à Bern, de Allemagne Mandats actifs: blubaX GmbH Connecté à: Vinzenz Batt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Batt" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Batt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Batt" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Batt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Batt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Batt
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Andrea Batt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Batt
Numéro de publication: HR02-1005799967, Registre du commerce Berne, (36)
Sandona Partner GmbH, bisher in Zofingen, CHE-399.028.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537439).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Firma neu:
blubaX GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Thunstrasse 2, 3005 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Geschäftsstellen für Verbände und Non-Profit-Organisationen, Übernahme von Führungs- und Stellvertretungsmandaten, Unterstützung aller Art in den Bereichen Ausstellungs- und Messewesen, Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Personal und Organisation, Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Start-Up für Unternehmungen sowie deren Nachfolgeregelung, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im kaufmännischen Bereich sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, David, von Dagmersellen, Malans und Zofingen, in Zofingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batt, Vinzenz, von Münsingen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Batt, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 7063428, Registre du commerce Berne, (36)
Schlössliheim Pieterlen, in Pieterlen, CH-073.7.010.165-7, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6617274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batt, Andreas, von Münsingen, in Pieterlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubscher, Dominik-Oliver, von Täuffelen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3439238, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung des Schlössliheims Pieterlen, in Pieterlen, CH-073.7.004.427-5, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin usw., Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 23.04.2003, S. 4, Publ. 959562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batt, Andreas, von Münsingen, in Pieterlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilt, Urs, von Grenchen, in Gerolfingen (Täuffelen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hansruedi, von Wintersingen, in Pieterlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Martha, von Langnau im Emmental, in Studen BE (Studen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Weber, Reto, von Beinwil am See, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisia AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.