Patrick Barmettler
domicilié à Gossau, de Ennetmoos Mandats actifs: Artho Holz- und Elementbau AG Connecté à: Raphael Appert, René Küng, Remo Brändli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Barmettler" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Barmettler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Barmettler" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Barmettler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrick Barmettler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrick Barmettler
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Patrick Barmettler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrick Barmettler
Numéro de publication: HR02-1005496191, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Artho Wood Holding AG, in Eschenbach (SG), CHE-114.840.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310561).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Artho Holz- und Elementbau AG, in Eschenbach SG (CHE-105.925.549), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 8'170'683.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'575'747.51 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Artho Holz- und Elementbau AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Holzbauarbeiten, Planung, Organisation und Ausführung von Bauten aus Holz und Fertigelementen aller Art sowie von Photovoltaikanlagen und Erbringung von Architekturleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwerten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, René, von Benken (SG), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barmettler, Patrick, von Ennetmoos, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brändli, Remo, von Bubikon, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dascon AG (CHE-106.823.880), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004961270, Registre du commerce Berne, (36)
Marti Tunnel AG, in Moosseedorf, CHE-103.588.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösiger, Daniel Walter, von Langenthal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Barmettler, Patrik, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Messerli, Jason Anthony, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böckli, Olivier, von Gachnang, in Domdidier (Belmont-Broye), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004935515, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Artho Holz- & Elementbau AG, in Eschenbach (SG), CHE-105.925.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Pius, von Benken SG, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Barmettler, Patrick, von Ennetmoos, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, René, von Benken (SG), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].