Denis Baric
domicilié à Au, de Croatie Mandats actifs: Degor GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denis Baric" à jour.Vous suivez maintenant "Denis Baric".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denis Baric" à jour.Vous suivez maintenant "Denis Baric".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Denis Baric
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Denis Baric
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Denis Baric
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Denis Baric
Numéro de publication: 3878819, Registre du commerce Schwyz, (130)
Lux Trade GmbH, bisher in Appenzell, CHE-308.955.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3328837).
Statutenänderung:
07.11.2017.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Marijan Sumic, Schlöfflistrasse 5a, 8832 Wilen b. Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft verfolgt als Geschäftszweck den Handel mit Baumaterialien, Innenausstattung, Möbel, Wohnbedarf sowie den Handel und die Beratung im Zusammenhang mit beweglichen Sachen. Die Gesellschaft bietet mit Bauverträgen zusammenhängende Dienstleistungen an. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen im In- und Ausland errichten, übernehmen, finanzieren oder sich an ihnen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke, Patente, Lizenzen erwerben, halten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baric, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starec, Natasa, slowenische Staatsangehörige, in Schlieren, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ljubljana (SI), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3328837, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Lux Trade GmbH, in Appenzell, CHE-308.955.312, Rütistrasse 14, 9050 Appenzell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft verfolgt als Geschäftszweck den Handel mit Baumaterialien, Innenausstattung, Möbel, Wohnbedarf sowie den Handel und Beratung im Zusammenhang mit beweglichen Sachen. Die Gesellschaft bietet mit Bauverträgen zusammenhängende Dienstleistungen an. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen im In- und Ausland errichten, übernehmen, finanzieren oder sich an ihnen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke, Patente, Lizenzen und erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 28.12.2016 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baric, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Au SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Starec, Natasa, slowenische Staatsangehörige, in Ljubljana (SI), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2187037, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Degor GmbH, in Au SG, CHE-267.890.848, Giessenstrasse 13, 9434 Au, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2015.
Zweck:
Ausführung von Bodenleger-, Schreiner-, Maler- und Gipserarbeiten, Sanitärinstallationen, Dachdeckerarbeiten, Innenrenovationen, Fassadenbau, Aussenisolationen;
Handel mit Waren aller Art und Immobiliengeschäfte sowie sämtliche Tätigkeiten einer Generalunternehmerin. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und belasten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Baric, Denis, kroatischer Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.