Patrick Bantli
domicilié à Eschenz, de Eschenz Mandats actifs: Bantli Architektur GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Bantli" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Bantli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Bantli" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Bantli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrick Bantli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrick Bantli
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Patrick Bantli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrick Bantli
Numéro de publication: 2069927, Registre du commerce Zurich, (20)
ZWAK Zürcher Wohn- und Arbeitskoordinations AG, in Zürich, CHE-113.907.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bantli, Patrick, von Eschenz, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bechtiger, Roland, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berisha, Arbnore, von Bonstetten, in Urdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard-Bachmann, Maja, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nijland, Gert, niederländischer Staatsangehöriger, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Karin, von Domleschg, in Domat/Ems, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6577950, Registre du commerce Zurich, (20)
ZWAK Zürcher Wohn- und Arbeitskoordinations AG, in Zürich, CH-020.3.031.629-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, S. 0, Publ. 6379718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bechtiger, Roland, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zolliker, Ulrich, von Embrach, in Andelfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BKK Audit AG (CH-440.4.001.788-7), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bantli, Patrick, von Eschenz, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst Hurni AG (CH-020.3.000.315-5), in Zürich, Revisionsstelle;
Bumler, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4828702, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bantli Immobilien GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.021.835-4, Wiesenstrasse 11, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2009.
Zweck:
Handel, Vermittlung, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften sämtlicher Art, Erstellen von Wohn- und Gewerbebauten, Betrieb einer Generalbauunternehmung für sämtliche in den Tätigkeitsbereich des Bauhauptgewerbes fallenden Geschäfte, Ausführen von Architekturaufträgen und Erstellung von Schätzungen und Expertisen, Erbringung sämtlicher damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Wertschriften, Lizenzen, Patente und Rechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung des Gründers vom 12.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bantli, Patrick, von Eschenz, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.