André Banholzer
domicilié à Walchwil, de Meiringen Mandats actifs: Haute Coiffure A. Banholzer Connecté à: Trudy Banholzer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Banholzer" à jour.Vous suivez maintenant "André Banholzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Banholzer" à jour.Vous suivez maintenant "André Banholzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Banholzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Banholzer
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Personnes privées avec le nom André Banholzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Banholzer
Numéro de publication: HR02-1005991103, Registre du commerce Berne, (36)
H. Banholzer AG, Holzbauunternehmung, in Innertkirchen, CHE-107.221.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banholzer, Andreas, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Banholzer-Rychener, Anita, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Jessica Hannah, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Vizepräsidentin und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005434236, Registre du commerce Zurich, (20)
Grand Tour of Switzerland, in Zürich, CHE-257.095.430, Verein (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005132766).
Name neu:
Grand Tour of Switzerland in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vincenz, Martin, von Breil/Brigels, in Chur, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banholzer, Andreas, von Innertkirchen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: HR02-1005291687, Registre du commerce Zoug, (170)
Haute Coiffure Française, A. Banholzer, in Zug, CHE-105.743.770, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 61 vom 16.03.1981, S.820).
Firma neu:
Haute Coiffure A. Banholzer.
Zweck neu:
Betrieb eines Damen- und Herrencoiffeursalons sowie Verkauf von Haar- und Hautpflegeprodukten und Parfumerieartikel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, André, von Meiringen, in Walchwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Banholzer, Andreas, in Zug].