Muhris Bakimci
domicilié à Rheinfelden, de Hasle (LU) Mandats actifs: Muhris & Sehnaz Immobilien AG, Biene Maya Umzüge AG Connecté à: Sehnaz Bakimci, Sehnaz Bakimci Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Muhris Bakimci" à jour.Vous suivez maintenant "Muhris Bakimci".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Muhris Bakimci" à jour.Vous suivez maintenant "Muhris Bakimci".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Muhris Bakimci
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Muhris Bakimci
Achat & vente de biens immobiliers propres
Transport routier de personnes et marchandises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Muhris Bakimci
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Muhris Bakimci
Numéro de publication: 6192906, Registre du commerce Argovie, (400)
Schwert Schupfart GmbH, in Schupfart, CH-400.4.031.474-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 1, Publ. 4929616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakimci, Muhris, von Hasle LU, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4929616, Registre du commerce Argovie, (400)
Schwert Schupfart GmbH, in Schupfart, CH-400.4.031.474-5, Eikerstrasse 9, 4325 Schupfart, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2009.
Zweck:
Führung von Betrieben der Gastronomie sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bakimci, Muhris, von Hasle LU, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Nathalie, von Bretzwil, in Othmarsingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4524630, Registre du commerce Argovie, (400)
Biene Maya Umzüge GmbH, in Rheinfelden, CH-400.4.025.053-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2004, S. 1, Publ. 2077032).
Statutenänderung:
27.05.2008.
Domizil neu:
Gerstenweg 8, 4310 Rheinfelden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bakimci, Memet, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakimci, Muhris, von Hasle LU, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00].