Elsbeth Bärtschiger-Schoch
domicilié à Oftringen, de Murgenthal Mandats actifs: STAPLERMAXX GmbH, Bärtschiger Immobilien AG Connecté à: Angela Bärtschiger, Emil Bärtschiger, Vitalijs Omelcenko et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elsbeth Bärtschiger-Schoch" à jour.Vous suivez maintenant "Elsbeth Bärtschiger-Schoch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elsbeth Bärtschiger-Schoch" à jour.Vous suivez maintenant "Elsbeth Bärtschiger-Schoch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elsbeth Bärtschiger-Schoch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elsbeth Bärtschiger-Schoch
Commerce avec machines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce avec machines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Elsbeth Bärtschiger-Schoch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elsbeth Bärtschiger-Schoch
Numéro de publication: HR02-1006062646, Registre du commerce Argovie, (400)
Bärtschiger AG, in Oftringen, CHE-101.254.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145459).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 06.06.2024 Aktiven von CHF 1'090'221.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 328'844.90 (Fremdkapital) auf die STAPLERMAXX GmbH, in Oftringen (CHE-142.197.274).
Gegenleistung:
keine.
Firma neu:
Bärtschiger Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich, Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien, Überbauung von Bauland sowie Gebäuderenovationen für eigene oder fremde Rechnung sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Omelcenko, Vitalijs, italienischer Staatsangehöriger, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschiger, Angela, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Bärtschiger-Schoch, Elsbeth, von Murgenthal, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004685308, Registre du commerce Argovie, (400)
MAXXPARK AG, in Oftringen, CHE-100.833.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, S.0, Publ. 1815493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschiger-Schoch, Elsbeth, von Murgenthal, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bärtschiger, Emil, von Murgenthal, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschiger, Angela, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3066279, Registre du commerce Argovie, (400)
Bärtschiger AG, in Oftringen, CHE-101.254.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6547764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernegger, Heinz, von Sennwald, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschiger, Christian, von Murgenthal, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Pierre Rudolf, von Signau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschiger, Emil, von Murgenthal, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rothrist];
Bärtschiger, Angela, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschiger, Martin, von Murgenthal, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschiger-Schoch, Elsbeth, von Murgenthal, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rothrist].