Elisabeth Bärtschi-Gfeller
domicilié à Boll, de Lützelflüh Mandats actifs: Stiftung Benjamin Dachselhofer für die Armen und Bedürftigen der ehemaligen Herrschaft Utzigen Connecté à: Fritz Gfeller, Niklaus Soltermann, Ulrich Soltermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Bärtschi-Gfeller" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Bärtschi-Gfeller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Bärtschi-Gfeller" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Bärtschi-Gfeller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elisabeth Bärtschi-Gfeller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elisabeth Bärtschi-Gfeller
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Elisabeth Bärtschi-Gfeller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elisabeth Bärtschi-Gfeller
Numéro de publication: 5796784, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Boll, in Vechigen, CH-035.5.000.408-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 3, Publ. 3456274).
Statutenänderung:
02.04.2009.
Domizil neu:
c/o Fritz Leuenberger, Multen, 3067 Boll.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Die Nachschusspflicht und persönliche Haftung ist ausgeschlossen.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 24.10.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Thomas, von Vechigen, in Boll, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Flury, Paul, von Niederwil SO, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi-Gfeller, Elisabeth, von Lützelflüh, in Boll, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Friedrich genannt Fritz, von Rohrbachgraben, in Boll (Vechigen), Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Präsidenten [bisher:Leuenberger, Fritz, in Boll (Vechigen), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Siegenthaler, Jürg, von Trub, in Boll (Vechigen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 2379184, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Boll, in Vechigen, CH-035.5.000.408-4, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 09.01.2003, S. 2, Publ. 803062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahlen, Niklaus, von Rubigen, in Boll, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Vizepräsident;
Bärtschi, Peter, von Lützelflüh, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi-Gfeller, Elisabeth, von Lützelflüh, in Boll, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Grunder, Bendicht, von Vechigen, in Boll, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.