Viktor Bänziger
domicilié à Zürich, de Lutzenberg Mandats actifs: El Lokal AG Connecté à: Claudia Zanotelli, Martin Müller, Ilona Bethlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Viktor Bänziger" à jour.Vous suivez maintenant "Viktor Bänziger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Viktor Bänziger" à jour.Vous suivez maintenant "Viktor Bänziger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Viktor Bänziger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Viktor Bänziger
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Viktor Bänziger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Viktor Bänziger
Numéro de publication: 3161634, Registre du commerce Zurich, (20)
El Lokal AG, in Zürich, CH-020.3.023.647-1, Führen eines oder mehrerer Restaurantbetriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2000, S. 6255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüber, Dr. Gerhard, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Jürg, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Andreas, von Matzingen, in Horgen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Guido, von Appenzell, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Viktor, von Lutzenberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bethlen, Ilona, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Vollmond GmbH, in S c h w e n d e , Nationale und internationale Verwaltung und Verwertung von Lizenzrechten der markenrechtlich geschützten Vollmondprodukte sowie Franchising im Bereiche der... Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1185).
Statutenänderung:
19.12.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Viktor, von Lutzenberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-;
Wegmann, Peter, von Winterthur, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brogli, Peter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-.
Registre du commerce Zurich, (20)
El Lokal AG (El Lokal SA) (El Lokal Ltd.), in Z ü r i c h , Gessnerallee 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
1.09.2000.
Zweck:
Führen eines oder mehrerer Restaurantbetriebe sowie Handel mit und Vermittlung von dazugehörenden Produkten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.-.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bänziger, Viktor, von Lutzenberg, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüber, Dr. Gerhard, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Jürg, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Andreas, von Matzingen, in Horgen, Revisionsstelle.