Alfred Badertscher
domicilié à Langnau im Emmental, de Lauperswil Mandats actifs: BASAG Bäckereieinrichtungen GmbH in Liquidation Connecté à: Martin Schütz, Urs Bernhard Bürer, Marlies Moser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Badertscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Badertscher".
|
|
Alfred Badertscher
domicilié à Walkringen, de Lauperswil Mandats actifs: Badertscher Haustechnik GmbH Connecté à: Rolf Badertscher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Badertscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Badertscher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Badertscher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Badertscher
Commerce avec machines
Autres travaux de construction
Commerce avec machines
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Alfred Badertscher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Badertscher
Numéro de publication: HR02-1004925011, Registre du commerce Berne, (36)
Badertscher Haustechnik GmbH, in Walkringen, CHE-110.100.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675601).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Zweck neu:
Beratung, die Planung und die Ausführung von und Handel mit Spenglerei-, Sanitär-, Heizungs- und alternativen Energieanlagen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Alfred Badertscher 1954, in Walkringen, das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Alfred Badertscher, Heizungen, Sanitär, Spenglerei", in Walkringen, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 12.6.2003 und Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 176'416.66 und Passiven von CHF 111'298.90, wofür CHF 45'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 20'117.76 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Alfred 1954, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Rolf, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Badertscher, Alfred, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Badertscher, Alfred 1979, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Registre du commerce Berne, (36)
BASAG Service- und Handelsgesellschaft GmbH, in S i g n a u , Lichtgut, 3534 Signau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2001.
Zweck:
Handel mit technischen Geräten und Anlagen und deren Instandhaltung durch Erbringung von Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 27'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bürer, Urs Bernhard, von Walenstadt, in Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Beyer, Matthias Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Aegerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Badertscher, Alfred, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Schütz, Martin, von Sumiswald, in Trubschachen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000;
Moser, Marlies, von Röthenbach im Emmental, in Signau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Geissbühler, Hans, von Lützelflüh, in Schüpbach (Gemeinde Signau), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000;
Ryser, Anton, von Seeberg, in Zäziwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Schweizer, Adrian, von Langnau im Emmental, in Schliern bei Köniz (Gemeinde Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.