Gérard Ernst Appel
domicilié à Rorschacherberg, de Richterswil Mandats actifs: Koller & Morger Immo AG, GIGATHERM AG et plus Connecté à: Annamarie Germann, Ralf Hermann, Dennis Ramiz Hermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gérard Ernst Appel" à jour.Vous suivez maintenant "Gérard Ernst Appel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gérard Ernst Appel" à jour.Vous suivez maintenant "Gérard Ernst Appel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gérard Ernst Appel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gérard Ernst Appel
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication d’appareils ménagers
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication d’appareils ménagers
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Gérard Ernst Appel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gérard Ernst Appel
Numéro de publication: HR02-1005646014, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koller & Morger Immo AG, in Flawil, CHE-459.394.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371201).
Domizil neu:
c/o GIGATHERM AG, Schändrichstrasse 7, 9230 Flawil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martic, Dario, kroatischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hermann, Dennis Ramiz, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005505382, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GIGATHERM Mikrowellen AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371195).
Statutenänderung:
17.06.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GIGATHERM AG, in Flawil (CHE-108.484.211), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'469'872.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 629'917.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mono Holding AG, in Flawil (CHE-103.951.984), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'959'239.47 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 375'174.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
GIGATHERM AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von Geräten in Anwendung von Elektronik und Mikrowellentechnik im Apparatebau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen sowie Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hermann, Dennis, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005383567, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Mono Holding AG, bisher in Zug, CHE-103.951.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140898).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
c/o GIGATHERM AG, Schändrichstrasse 7, 9230 Flawil.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen (AR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Werner, von Rehetobel, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intactus Treuhand AG (CH-170.3.015.293-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hermann, Dennis, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle. [Anpassung betr. Aktien aufgrund anderer Eintragungspraxis].