Laurenz Apiarius
domicilié à Köln, de Allemagne Mandats actifs: VOC GmbH in Liquidation Connecté à: Andreas Wettstein Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurenz Apiarius" à jour.Vous suivez maintenant "Laurenz Apiarius".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurenz Apiarius" à jour.Vous suivez maintenant "Laurenz Apiarius".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Laurenz Apiarius
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Laurenz Apiarius
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Laurenz Apiarius
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Laurenz Apiarius
Numéro de publication: 4390233, Registre du commerce Zurich, (20)
T-Investor Holding AG, in Zürich, CHE-285.842.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341261).
Statutenänderung:
10.07.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tpresso AG, in Zürich (CHE-113.799.092), gemäss Fusionsvertrag vom 10.07.2018 und Bilanz per 31.03.2018. Aktiven von CHF 1'635'032.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 491'103.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Tpresso AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tpresso SA) (Tpresso Ltd).
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Witellikerweg 10, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Kräutertee und Tee jeglicher Art in Kapseln und in Ausstattungen und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, im Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, welche der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann.
Aktienkapital neu:
CHF 1'466'666.60 [bisher: CHF 14'666'666.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'466'666.60 [bisher: CHF 14'666'666.00].
Aktien neu:
14'666'666 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 14'666'666 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.07.2018 wird der Nennwert der 14'666'666 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.10 herabgesetzt. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 10.01.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.01.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [ Die mit Beschluss vom 21.07.2017 eingeführte Bestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung ist infolge Zeitablaufs gestrichen] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kainz, Roman E., deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rompel, Dr. Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Diez (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karpov, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Apiarius, Laurenz, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3509911, Registre du commerce Zurich, (20)
T-Investor Holding AG, in Zürich, CHE-285.842.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apiarius, Laurenz, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3381943, Registre du commerce Zurich, (20)
T-Investor Holding AG, in Zürich, CHE-285.842.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2374831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Apiarius, Laurenz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karpov, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.