Nikolas Antoniou
domicilié à Remetschwil, de Oberegg Mandats actifs: BDRS AG, Kinesys AG Connecté à: Fotini Tsiokanou, Rossano Anni, Fotini Tsiokanou Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nikolas Antoniou" à jour.Vous suivez maintenant "Nikolas Antoniou".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nikolas Antoniou" à jour.Vous suivez maintenant "Nikolas Antoniou".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nikolas Antoniou
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nikolas Antoniou
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Nikolas Antoniou
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nikolas Antoniou
Numéro de publication: HR02-1005523661, Registre du commerce Zurich, (20)
BDRS AG, in Zollikon, CHE-114.079.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153423).
Statutenänderung:
05.07.2022.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4324093, Registre du commerce Zurich, (20)
Kinesys AG, in Opfikon, CHE-108.772.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274583).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kinesys SA) (Kinesys Ltd).
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Seestrasse 101, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit der Informationstechnologie, Corporate Services, Papier Archivierung, Verkauf von Hard & Software, IT Projektmanagement in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossano, Anni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Tsiokanou, Fotini, von Männedorf, in Remetschwil, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4265551, Registre du commerce Zurich, (20)
Kinesys Services AG(Kinesys Services SA ) (Kinesys Services Ltd ), in Opfikon, CHE-328.271.642, Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit der Informationstechnologie unter anderem: IT as a Service, Managed Services, Data Management, Cloud Services und Hosting, Netzwerke und Security, DRaaS (Disaster Recovery as a Service), BaaS (Backup as a Service), Viitualisierung, Client Management, Outsourcing, ASP (Application Service Providing), Business lntelligence, Corporate Services, Papier Archivierung, E-Mail Archivierung, Verkauf von Hard & Software, IT Projektmanagement in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 17.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anni, Rossano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tsiokanou, Fotini, von Männedorf, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Nicolas , von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.