Franziska Amstad
domicilié à Sarnen, de Beckenried Mandats actifs: Obwaldnerhof Betriebs AG Connecté à: Brigitte Amstad-Niederberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Amstad" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Amstad".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Amstad" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Amstad".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franziska Amstad
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franziska Amstad
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Franziska Amstad
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franziska Amstad
Numéro de publication: HR02-1004822638, Registre du commerce Obwald, (140)
Personalfürsorgestiftung der Reinhard AG Sachseln, in Sachseln, CHE-109.789.541, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Hans Rudolf, von Doppleschwand und Luzern, in Härkingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstad, Franziska, von Beckenried, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrer, Margrit, von Kerns, in Sachseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzi, Norbert, von Wolhusen, in Sachseln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Beat, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1893715, Registre du commerce Obwald, (140)
Personalfürsorgestiftung der Reinhard AG Sachseln, in Sachseln, CHE-109.789.541, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Jolanda, von Affoltern im Emmental, in Giswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Franziska, von Beckenried, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5)].
Numéro de publication: 5061404, Registre du commerce Obwald, (140)
Obwaldnerhof Betriebs AG, in Sarnen, CH-140.3.003.440-7, Brünigstrasse 151, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.06.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Hotels und Restaurants Obwaldnerhof in Sarnen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Einzelunternehmen Hotel Restaurant Obwaldnerhof, Sepp Amstad-Niederberger (CH-140.1.002.674-1) zu einem Maximalpreis von CHF 50'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Gründererklärung vom 03.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Amstad-Niederberger, Brigitte, von Beckenried, in Sarnen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Amstad, Franziska, von Beckenried, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.