René Albert Ammann
domicilié à Mettmenstetten, de Küssnacht (SZ) Mandats actifs: Maler Henggeler GmbH, Target Treuhand GmbH et plus Connecté à: Doris Ramsauer, Fritz Good, Philipp Imfeld et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Albert Ammann" à jour.Vous suivez maintenant "René Albert Ammann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Albert Ammann" à jour.Vous suivez maintenant "René Albert Ammann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Albert Ammann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Albert Ammann
Peintre en bâtiment
Services fiduciaires
Peintre en bâtiment
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom René Albert Ammann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Albert Ammann
Numéro de publication: 6971600, Registre du commerce Zurich, (20)
Theo Fischer Malergeschäft GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.030.716-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 64, Publ. 5115432).
Statutenänderung:
26.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von sämtlichen Maler- und Tapezierarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Niklaus, von Sarnen, in Affoltern am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, René, von Küssnacht SZ, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Giswil und mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00].
Numéro de publication: 5669750, Registre du commerce Zoug, (170)
Maler Henggeler GmbH, in Unterägeri, CH-170.4.009.753-3, Lorzenstrasse 15, 6314 Unterägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2010.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ammann, René, von Küssnacht SZ, in Affoltern am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Henggeler, Bruno, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2772294, Registre du commerce Zurich, (20)
Theo Fischer Malergeschäft GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.030.716-7, Alte Obfelderstrasse 8, 8910 Affoltern am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.03.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von sämtlichen Maler- und Tapezierarbeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.03.2005 ein Fahrzeug, Marke Opel Astra Comf.16V 1.8i Kombi, Farbe weiss, Km Stand 111'000, Chassisnummer WOLOTGF35X2053757, Stammnummer 631.085.362, wofür CHF 9'800.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ammann, René, von Küssnacht SZ, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 32'000.--;
Sigrist, Niklaus, von Sarnen, in Affoltern am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.