Priska Altorfer
domicilié à Hombrechtikon, de Gossau (ZH) et Bassersdorf Mandats actifs: Wikima4 AG Connecté à: Jörg Altmeier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Priska Altorfer" à jour.Vous suivez maintenant "Priska Altorfer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Priska Altorfer" à jour.Vous suivez maintenant "Priska Altorfer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Priska Altorfer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Priska Altorfer
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Priska Altorfer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Priska Altorfer
Numéro de publication: HR02-1004494049, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft swissinput, in Zürich, CHE-114.578.369, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4195177).
Statutenänderung:
27.09.2018. Gemäss Erklärung vom 14.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altorfer, Priska, von Bassersdorf, in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3771571, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft swissinput, in Zürich, CHE-114.578.369, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Stephan, von Basel, in Liestal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altorfer, Priska, von Bassersdorf, in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.