Jane Alt
domicilié à Adligenswil, de Kriens Mandats actifs: AdventRelief-Europe Connecté à: Markus Alt, Michael-John von Hörsten, Kim Busl Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jane Alt" à jour.Vous suivez maintenant "Jane Alt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jane Alt" à jour.Vous suivez maintenant "Jane Alt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jane Alt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jane Alt
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Jane Alt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jane Alt
Numéro de publication: HR02-1005593802, Registre du commerce Lucerne, (100)
GR3.help, in Adligenswil, CHE-465.110.529, Verein (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151643).
Statutenänderung:
02.10.2022.
Name neu:
AdventRelief-Europe.
Domizil neu:
Winkelbüel 4a, 6043 Adligenswil. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busl, Kim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kafue (ZM), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Hörsten, Michael-John, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Hoedspruit (ZA), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Markus, von Kriens, in Adligenswil, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Alt, Jane, von Kriens, in Adligenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: 2503575, Registre du commerce Lucerne, (100)
GR3INC (Europe), in Adligenswil, CHE-465.110.529, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.11.2015.
Zweck:
Der Verein ist eine NRO mit dem Hauptziel, national und global interessierten und betroffenen Gemeinden Trainings in Katastrophenvorsorge, Ausbildung, sowie verwandte Dienstleistungen anzubieten. Sie will den Bedürftigen dienen und sie partnerschaftlich unterstützen, um letztlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen in Not beizutragen. Er investiert über ihre Bildungs- und Trainingsintiativen in das Potenzial der einzelnen Personen durch Entwicklungsprogramme in den Bereichen Schutz und Sicherheit, psychologische Hilfe, Seelsorge, christliches Engagement, Belastbarkeit und Widerstandskraft.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Erträge aus eigenen Veranstaltungen;
Subventionen;
Erträge aus Leistungsvereinbarungen;
Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Alt, Markus, von Kriens, in Adligenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Alt, Jane, von Kriens, in Adligenswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schmidli, Markus, von Adligenswil, in Adligenswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: 1887215, Registre du commerce Lucerne, (100)
ABC-SCHUL- & BÜROTECHNIK AG, in Adligenswil, CHE-328.445.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1241365).
Firma neu:
ABC-SCHUL- & BÜROTECHNIK AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alt, Friedrich, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift;
Alt, Jane, von Kriens, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Markus, von Kriens, in Adligenswil, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Alt, Ellen, genannt Elly, von Adligenswil, in Adligenswil, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Alt, Ellen, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].