Mamdouh Hamid Allihyani
domicilié à Jeddah, de Arabie saoudite Mandats actifs: Edeal AG Connecté à: Dia Abou Alatta Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mamdouh Hamid Allihyani" à jour.Vous suivez maintenant "Mamdouh Hamid Allihyani".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mamdouh Hamid Allihyani" à jour.Vous suivez maintenant "Mamdouh Hamid Allihyani".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mamdouh Hamid Allihyani
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mamdouh Hamid Allihyani
Autres services de transport
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Mamdouh Hamid Allihyani
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mamdouh Hamid Allihyani
Numéro de publication: HR02-1005655373, Registre du commerce Argovie, (400)
Edeal AG, in Buchs (AG), CHE-420.616.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950533).
Statutenänderung:
05.01.2023.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Weihermattstrasse 75, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Vermittlung von Stückgut- und Paketsendungen in der Schweiz und im Ausland, Lagerung von Palletten, Sperrgut und Gefahrengut sowie Kommissionierungen nach Auftrag, Betrieb eines internationalen Reisebüros. Organisation von Anlässen, Organisation und Durchführung von Fahrten für Personen und Gesellschaften, Vermietung von Fahrzeugen mit oder ohne Chauffeur, Kauf und Verkauf von Fahrzeugen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
El Bahessi, Youssef, französischer Staatsangehöriger, in Kingersheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gomaa, Ramy Abdalla Mahmoud, ägyptischer Staatsangehöriger, in Cairo (EG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allihyani, Mamdouh Hamid, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Jeddah (SA), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Makkah (SA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Abou Alatta, Dia, staatenlos, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004729571, Registre du commerce Argovie, (400)
Edeal Concepts AG in Liquidation, bisher in Baar, CHE-420.616.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689475).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Firma neu:
Edeal AG.
Sitz neu:
Buchs (AG).
Domizil neu:
Pulverhausweg 1, 5033 Buchs AG.
Zweck neu:
Vermittlung von Stückgut- und Paketsendungen in der Schweiz und im Ausland, Lagerung von Palletten, Sperrgut und Gefahrengut, Kommissionierungen nach Auftrag, Betrieb eines internationalen Reisebüros, Organisation von Anlässen, Organisation und Durchführung von Fahrten für Personen und Gesellschaften, Vermietung von Fahrzeugen mit oder ohne Chauffeur, Kauf und Verkauf von Fahrzeugen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte und Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153b Abs. 3 HRegV). [bisher: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allihyani, Mamdouh Hamid, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Makkah (SA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Abou Alatta, Dia, staatenlos, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
El Bahessi, Youssef, französischer Staatsangehöriger, in Kingersheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Gomaa, Ramy Abdalla Mahmoud, ägyptischer Staatsangehöriger, in Cairo (EG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004689475, Registre du commerce Zoug, (170)
Edeal Concepts AG, in Baar, CHE-420.616.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613686).
Firma neu:
Edeal Concepts AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allihyani, Mamdouh Hamid, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Makkah (SA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Abou Alatta, Dia, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
El Bahessi, Youssef, französischer Staatsangehöriger, in Kingersheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gomaa, Ramy Abdalla Mahmoud, ägyptischer Staatsangehöriger, in Cairo (EG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].