Domenico Albertalli
domicilié à Thierrens, de Roveredo (GR) Mandats actifs: ESPIRRA Aktiengesellschaft Connecté à: Gerd Hermann Jelenik Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenico Albertalli" à jour.Vous suivez maintenant "Domenico Albertalli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Domenico Albertalli" à jour.Vous suivez maintenant "Domenico Albertalli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Domenico Albertalli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Domenico Albertalli
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Domenico Albertalli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Domenico Albertalli
Numéro de publication: 7047638, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wibera GmbH Wirtschaftsberatung, bisher in Châtel-Saint-Denis, CH-170.4.007.220-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 16.06.2011, Publ. 6207342).
Gründungsstatuten:
01.06.2011.
Statutenänderung:
17.01.2013.
Firma neu:
Wibera GmbH Wirtschaftsberatung in Liquidation.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o bcs steuerexperten ag, Sonnenstrasse 5, 9004 St. Gallen.
Zweck neu:
Wirtschaftsberatung, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere betriebswirtschaftlicher Beratung und Analysetätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albertalli, Domenico, von Roveredo, in Thierrens (Montanaire), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Werner, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6420334, Registre du commerce Zoug, (170)
FOUR GATES SUISSE AG, in Zug, CH-170.3.032.462-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2011, S. 0, Publ. 6416854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albertalli, Domenico, von Roveredo GR, in Thierrens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4595600, Registre du commerce Zoug, (170)
FOUR GATES SUISSE AG, in Zug, CH-170.3.032.462-1, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.07.2008.
Zweck:
Bezweckt als Gruppengesellschaft der internationalen FOUR GATES-Guppe den Vertrieb von Finanzprodukten und das Vermitteln von Versicherungsgeschäften in der Schweiz;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefs, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Albertalli, Domenico, von Roveredo GR, in Thierrens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Behr, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bautzen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.