Mehmet Akpinar
domicilié à Emmen, de Turquie Mandats actifs: Best Armierungen GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mehmet Akpinar" à jour.Vous suivez maintenant "Mehmet Akpinar".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mehmet Akpinar" à jour.Vous suivez maintenant "Mehmet Akpinar".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mehmet Akpinar
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mehmet Akpinar
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Mehmet Akpinar
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mehmet Akpinar
Numéro de publication: HR02-1004566434, Registre du commerce Zoug, (170)
Twenty Facility Services GmbH, in Cham, CHE-332.155.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530841).
Statutenänderung:
24.01.2019.
Firma neu:
Best Armierungen GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Baubranche, insbesondere Ausführung von Armierungs- und Eisenlegerarbeiten aller Art, sonstige Bauarbeiten und Handel mit Baumaterial sowie Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulut, Ümit, von Baar, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akpinar, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2270805, Registre du commerce Zoug, (170)
Ideal Bauunternehmung AG, in Hünenberg, CHE-278.898.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akpinar, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gjidoda, Nue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Emmen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1624477, Registre du commerce Zoug, (170)
A bis Z Armierung GmbH, in Hünenberg, CHE-169.000.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akpinar, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polat-Karadas, Zeynep, von Huttwil, in Zell LU, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zell, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Polat, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Zell LU, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.