Marianne Ackle-Fischer
domicilié à Obermumpf, de Zurzach et Herznach-Ueken Mandats actifs: Fahrschule Martin Ackle GmbH in Liquidation Connecté à: Martin Ackle Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marianne Ackle-Fischer" à jour.Vous suivez maintenant "Marianne Ackle-Fischer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marianne Ackle-Fischer" à jour.Vous suivez maintenant "Marianne Ackle-Fischer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marianne Ackle-Fischer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marianne Ackle-Fischer
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Marianne Ackle-Fischer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marianne Ackle-Fischer
Numéro de publication: HR02-1005402451, Registre du commerce Argovie, (400)
Fahrschule Martin Ackle GmbH, in Obermumpf, CHE-111.718.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S.2, Publ. 5352754). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Zurzach, in Obermumpf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Ueken und Rümikon].
Numéro de publication: 2321194, Registre du commerce Argovie, (400)
Fahrschule Martin Ackle GmbH, in Obermumpf, c/o Martin Ackle, Leueren 12, 4324 Obermumpf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.06.2004.
Zweck:
Betrieb einer Fahrschule;
kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Martin Ackle, Fahrschule', in Obermumpf, gemäss Bilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 50'288.35 und Passiven von CHF 14'420.15 zum Preise von CHF 35'868.20, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 15'868.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ackle, Martin, von Ueken, in Obermumpf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Rümikon, in Obermumpf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Gipf-Oberfrick-Frick-Wittnau-Oeschgen, in Gipf-Oberfrick, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Bruno, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Rümikon, in Herznach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Oswald, von Lengnau AG, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Christoph, von Obermumpf, in Frick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Pius, von Frick, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Anton, von Schwaderloch, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wernli, Christian, von Thalheim AG, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien.