Franziska Abplanalp-Neiger
domicilié à Innertkirchen, de Innertkirchen Mandats actifs: Ufem Egg GmbH Connecté à: Daniel Abplanalp Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Abplanalp-Neiger" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Abplanalp-Neiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Abplanalp-Neiger" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Abplanalp-Neiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franziska Abplanalp-Neiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franziska Abplanalp-Neiger
Exploiter des logements de vacances
Exploiter des logements de vacances
Personnes privées avec le nom Franziska Abplanalp-Neiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franziska Abplanalp-Neiger
Numéro de publication: HR02-1004684771, Registre du commerce Berne, (36)
Grimseltor AG, in Innertkirchen, CHE-115.573.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abplanalp-Neiger, Franziska, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3601377, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Dorfzentrum Grimseltor, in Innertkirchen, CHE-115.510.641, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820445).
Firma neu:
Genossenschaft Dorfzentrum Grimseltor in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willener-Ambühl, Therese, von Hasliberg und Sigriswil, in Innertkirchen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abplanalp-Neiger, Franziska, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Fred, von Altendorf, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Eric, von Hasliberg, in Innertkirchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hans Ulrich, von Zäziwil, in Innertkirchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1944649, Registre du commerce Berne, (36)
Ufem Egg GmbH, in Innertkirchen, CHE-182.404.479, Eggweg 9, 3862 Innertkirchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Ferienwohnungen, sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Abplanalp, Daniel, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Abplanalp-Neiger, Franziska, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.