Renseignements sur TechnoSys AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TechnoSys AG
- TechnoSys AG a son siège social à Lostorf et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 05.12.2019.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI TechnoSys AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Rolf Grimm,
Pascal Grimm,
Michel Grimm,
Marianne Grimm-Wanner
les plus récents personnes habilitée à signer
Rolf Grimm,
Pascal Grimm,
Michel Grimm,
Marianne Grimm-Wanner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.01.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lostorf
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-255.3.000.355-0
IDE/TVA
CHE-104.988.234
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bereitstellung und Wartung von Anlagen für die Herstellung von Gütern der Elektro- und Elektronikindustrie, insbesondere von Prüfsystemen und Zubehör für die Qualitätssicherung sowie Erbringung von diesbezüglichen Service-, Unterhalts- und Beratungsdienstleistungen sowie Erbringung von konzerninternen Administrationsdienstleistungen. Kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anton Kofmel Treuhand | Wangen bei Olten | 16.09.2009 | 04.12.2019 | |
KMU Revipartner AG | Jegenstorf | <2004 | 15.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TechnoSys AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004775722, Registre du commerce Soleure, (241)
TechnoSys AG, in Lostorf, CHE-104.988.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038359). Mit Erklärung vom 28.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anton Kofmel Treuhand, in Wangen bei Olten (CH-249.1.002.677-8), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4038359, Registre du commerce Soleure, (241)
TechnoSys AG, in Lostorf, CHE-104.988.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Pascal, von Rickenbach (SO), in Lostorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen bei Olten];
Grimm, Michel, von Rickenbach (SO), in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Numéro de publication: 7056878, Registre du commerce Soleure, (241)
TechnoSys AG, in Lostorf, CH-255.3.000.355-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, S. 0, Publ. 6230658).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Pascal, von Rickenbach SO, in Wangen bei Olten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.