Renseignements sur SLS Illusion+Construktion GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SLS Illusion+Construktion GmbH
- SLS Illusion+Construktion GmbH est active dans le secteur «Design d'intérieur et décoration» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Schwerzenbach.
- L’entreprise a été fondée le 18.12.2001.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.03.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SLS Illusion+Construktion GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Schwerzenbach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.024.390-4
IDE/TVA
CHE-109.427.003
Secteur
Design d'intérieur et décoration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Gestaltung und Projektierung von realen und virtuellen Welten. Sie erstellt thematische Bau- und Dekorationskonzepte und führt alle damit verbundenen planerischen, beraterischen und handwerklichen Arbeiten aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SLS Illusion+Construktion GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4107471, Registre du commerce Zurich, (20)
SLS Illusion+Construktion GmbH, in Schwerzenbach, CHE-109.427.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Christoph, von Zürich und Frauenfeld, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buffat, Clio, von Aigle, in Seegräben, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buffat, Jim, von Aigle, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buffat, Liam, von Ollon, in Seegräben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3319527, Registre du commerce Zurich, (20)
SLS Illusion+Construktion GmbH, in Schwerzenbach, CHE-109.427.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3164993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Markus, von Amden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seiler, Christoph, von Zürich und Frauenfeld, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3164993, Registre du commerce Zurich, (20)
SLS Illusion+Construktion GmbH, in Schwerzenbach, CHE-109.427.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 28, Publ. 5980414).
Statutenänderung:
04.11.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Gestaltung und Projektierung von realen und virtuellen Welten. Sie erstellt thematische Bau- und Dekorationskonzepte und führt alle damit verbundenen planerischen, beraterischen und handwerklichen Arbeiten aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 18.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Lang, René, von Baden, in Wettingen, Seiler, Christoph, von Zürich und Frauenfeld, in Uster und Stern, Gary, von Zürich, in Einsiedeln, das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft SLS Illusion+Construktion, in Schwerzenbach, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.2001 mit Aktiven von CHF 368'366.-- und Passiven von CHF 308'366.--, wofür CHF 60'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und veräussern nennen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Christoph, von Zürich und Frauenfeld, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.