Renseignements sur Lenze Swiss AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lenze Swiss AG
- Lenze Swiss AG est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Romanshorn.
- Lenze Swiss AG a 5 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 13.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-109.283.313.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Heiko Hutter,
Dr. Claus Julius Bischoff,
Karin Cassani-Eigenmann,
Davide Cesaretti
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.06.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Romanshorn
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.000.288-0
IDE/TVA
CHE-109.283.313
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Engineering-Arbeiten sowie Entwicklung, Herstellung und Handel mit elektronischen Geräten. Ferner kann sie die Tätigkeit auf alle Gebiete ausdehnen, die mit den vorgenannten Zwecken in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 18.12.2017 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | 07.09.2015 | 17.12.2017 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 27.02.2007 | 06.09.2015 | |
Hugentobler & Bühler, AG für Treuhand und Unternehmensberatung | Romanshorn | <2004 | 26.02.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schmidhauser AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lenze Swiss AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006129406, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Lenze Swiss AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2024, Publ. 1006097178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raymann, Kurt, von St. Gallenkappel, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006097178, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Lenze Swiss AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770767).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Heiko, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005770767, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Lenze Swiss AG, in Romanshorn, CHE-109.283.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292774). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Frank A., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Pyrmont (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Dr. Claus Julius, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cesaretti, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Konrad, von Oberengstringen, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.