Renseignements sur Rübezahl GmbH in Liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rübezahl GmbH in Liquidation
- Rübezahl GmbH in Liquidation a son siège social à Rüti ZH et est en liquidation. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires».
- L’entreprise a été fondée en 22.01.2003 et a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 26.05.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-109.872.780.
Direction (2)
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.01.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Rüti (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.026.294-6
IDE/TVA
CHE-109.872.780
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Lebensmittelgeschäftes zum Verkauf von Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: Produktionsmethoden, welche die Natur nicht gefährden, Produkte, die - auch längerfristig - keine gesundheitsschädigenden Folgen haben, Herstellung unter menschengerechten Arbeitsbedingungen; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind; kann zudem Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Rübezahl GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rübezahl GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004896438, Registre du commerce Zurich, (20)
Rübezahl GmbH, in Rüti (ZH), CHE-109.872.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S.24, Publ. 5800030).
Firma neu:
Rübezahl GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, René, von Stetten (AG), in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 [bisher: in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5800030, Registre du commerce Zurich, (20)
Rübezahl GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.026.294-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 40, Publ. 5060740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Albrecht, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Stucki, Rosette, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Stucki, Dina, von Bowil, in Rapperswil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Stucki, Marco, von Bowil, in Rüti ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, René, von Stetten AG, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Schnyder, Daniela, von Stetten AG, in Zug, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.