Renseignements sur Reimo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Reimo AG
- Reimo AG avec son siège à Eschenbach SG est actif. Reimo AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Reimo AG est composée de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 31.12.2020.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Reimo AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.07.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Eschenbach (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.046.611-4
IDE/TVA
CHE-106.895.709
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerben, Überbauen, Vermieten, Verwalten, Belasten und Veräussern von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stieger + Partner Revisions AG | Rapperswil-Jona | 13.07.1999 | 30.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Reichmuth Metall- und Torbau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Reimo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005062820, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Reichmuth Metall- und Torbau AG, in Eschenbach (SG), CHE-106.895.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886671).
Statutenänderung:
09.12.2020.
Firma neu:
Reimo AG.
Zweck neu:
Erwerben, Überbauen, Vermieten, Verwalten, Belasten und Veräussern von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Siegfried, von Oberiberg, in Goldingen (Eschenbach SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, René, von Oberiberg, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Reichmuth-Oberholzer, Verena, von Oberiberg, in Goldingen (Eschenbach (SG)), mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.