Renseignements sur Prigus GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Prigus GmbH
- Prigus GmbH avec son siège à Küssnacht am Rigi est actif. Prigus GmbH est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction de l’entreprise Prigus GmbH qui a été fondée le 19.01.2011, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 21.09.2015.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SZ sous l’IDI CHE-296.234.824.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.01.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Küssnacht (SZ)
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.016.558-2
IDE/TVA
CHE-296.234.824
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit innovativen auf Technologie basierenden Produkten; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Prigus GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2382533, Registre du commerce Schwyz, (130)
Prigus GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-296.234.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2012, Publ. 6550904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz, Richard, von Adelboden, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hildegard, von Schüpfheim, in Küssnacht SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6550904, Registre du commerce Schwyz, (130)
Prigus GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.016.558-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 13, Publ. 6001012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Guido, von Salgesch, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schranz, Richard, von Adelboden, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6001012, Registre du commerce Schwyz, (130)
Prigus GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.016.558-2, Gschweighusweg 2, 6403 Küssnacht SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2011.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit innovativen auf Technologie basierenden Produkten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.1.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Portmann, Guido, von Salgesch, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.