Renseignements sur Perrot Image SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Perrot Image SA
- Perrot Image SA à Nidau est une Société anonyme du domaine «Commerce de biens de consommation». Perrot Image SA est actif.
- L’entreprise a été fondée en 27.02.2001 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 06.11.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-101.857.512.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Leica Camera AG, Staar Surgical AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Nidau
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.013.002-6
IDE/TVA
CHE-101.857.512
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Apparaten und Artikeln aller Art im Bereich der Fotografie, Kinematografie, Projektion und Audiovision. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 29.01.2013 | 24.02.2020 | |
BDO AG | Biel/Bienne | 27.04.2009 | 28.01.2013 | |
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. | Biel/Bienne | <2004 | 26.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Perrot Image AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Perrot Image SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005877358, Registre du commerce Berne, (36)
Perrot Image SA, in Nidau, CHE-101.857.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827507).
Statutenänderung:
25.10.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (E-Mail).
Numéro de publication: HR02-1005827507, Registre du commerce Berne, (36)
Perrot Image SA, in Nidau, CHE-101.857.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rath-Dincer, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Gülten].
Numéro de publication: HR02-1005572479, Registre du commerce Berne, (36)
Perrot Image SA, in Nidau, CHE-101.857.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004837999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Peter, von Winterthur, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doyran, Kurt Erol, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne];
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weisskopf , Remo, von Pratteln, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.