Renseignements sur Omya-Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Omya-Holding AG
- Omya-Holding AG avec son siège à Oftringen est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Omya-Holding AG est actif.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 26.02.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-103.519.977.
- Exactement à cette adresse il existe 12 autres entreprises actives. Cela comprend: Forsag AG, Mozaiq Switzerland AG, Omya (Schweiz) AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Iwona Stasiewicz,
Markus Held,
Cédric Serge Suchet,
Jörg Matthias Keimer,
Sven Wildner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.09.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.020.955-2
IDE/TVA
CHE-103.519.977
CHE-116.326.548 TVA
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten und Verwaltung von finanziellen und industriellen Beteiligungen jeder Art; kann immaterielle Werte erwerben, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 29.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Omya-Holding SA
- Omya-Holding Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Omya-Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005970669, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya-Holding AG, in Oftringen, CHE-103.519.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005526272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Bernhard, von Sempach, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stasiewicz, Iwona, polnische Staatsangehörige, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005526272, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya-Holding AG, in Oftringen, CHE-103.519.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475655).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waltenschwil].
Numéro de publication: HR02-1005475655, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya-Holding AG, in Oftringen, CHE-103.519.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855543).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Bernhard, von Sempach, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egerkingen].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.