Renseignements sur Globalblend SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Globalblend SA
- Globalblend SA a son siège social à Bulle et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 05.07.2004.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 15.07.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-111.750.548.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.07.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.531.412-3
IDE/TVA
CHE-111.750.548
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'importation, l'exportation et la distribution de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le trading de métaux et de minéraux. La société peut, d'une manière générale, faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut en outre avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gestavia Sàrl | Estavayer | 09.07.2004 | 05.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Nautic Service SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Globalblend SA
Numéro de publication: HR02-1006084268, Registre du commerce Fribourg, (217)
Globalblend SA, à Bulle, CHE-111.750.548 (FOSC du 08.07.2024, p. 0/1006078263).
Rectification:
l'inscription n° 4775 du 03.07.2024 (FOSC 08.07.2024, Id 1006078263) est rectifiée dans ce sens: Nouvelle adresse: Chemin du Javro 21, 1630 Bulle (et non pas Chemin du Javro 2).
Numéro de publication: HR02-1006078800, Registre du commerce Valais, (621)
Nautic Service SA, à Salvan, CHE-111.750.548, société anonyme (No. FOSC 102 du 27.05.2022, Publ. 1005483434). Par suite de transfert du siège à Bulle sous la nouvelle raison de commerce Globalblend SA, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numéro de publication: HR02-1006078263, Registre du commerce Fribourg, (217)
Nautic Service SA, précédemment à Salvan, CHE-111.750.548 (FOSC du 27.05.2022, p. 0/1005483434). Siège transféré à Bulle.
Nouvelle adresse:
Chemin du Javro 2, 1630 Bulle.
Nouvelle raison sociale:
Globalblend SA. Statuts modifiés le 26.06.2024.
Nouveau but:
la société a pour but l'importation, l'exportation et la distribution de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le trading de métaux et de minéraux. La société peut, d'une manière générale, faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut en outre avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée, par lettre sous pli simple, par remise d'une lettre en mains propres avec accusé de réception, courrier électronique ou par publication dans la FOSC.
Personne radiée:
Tornay Laurent, administrateur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Mateus Porfirio Malaca Nuno Miguel, du Portugal, à Bulle, administrateur, signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.