Renseignements sur MSG soins Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MSG soins Sàrl
- MSG soins Sàrl a son siège social à Chailly-Montreux et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- La direction de l’entreprise MSG soins Sàrl est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 06.11.2015.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 24.09.2019. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-375.667.112.
- Niko génie civil Sàrl, Ovisio Sàrl sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Montreux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.163.697-1
IDE/TVA
CHE-375.667.112
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la prestation de soins à domicile et le transport de personnes à mobilité réduite (transport handicap) (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 08.02.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MSG soins Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004722943, Registre du commerce Vaud, (550)
MSG soins Sàrl, à Montreux, CHE-375.667.112 (FOSC du 13.05.2019, p. 0/1004628808). Statuts modifiés le 9 septembre 2019.
Nouvelle adresse:
Route de Brent 13F, 1816 Chailly-Montreux.
Nouveau but:
la société a pour but la prestation de soins à domicile et le transport de personnes à mobilité réduite (transport handicap) (pour but complet cf. statuts).
Numéro de publication: HR02-1004628808, Registre du commerce Vaud, (550)
MSG soins Sàrl, à Montreux, CHE-375.667.112 (FOSC du 08.02.2018, p. 0/4045327). Quai Santé SA (CHE-441.262.545) et Santé 9 SA (CHE-304.038.612), qui ne sont plus associées, cède respectivement leurs 5 parts de CHF 1'000 aux associées-gérantes Stevanovic Marija et Leal do Barreiro Gonçalves Sara, toutes deux maintenant à La Tour-de-Peilz, désormais titulaires de 10 parts de CHF 1'000 chacune. Besson Duvanel Cécile et Missimi Arnaud ne sont plus gérants;
leur signature est radiée.
Numéro de publication: 4045327, Registre du commerce Vaud, (550)
MSG soins Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-375.667.112 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476161). Statuts modifiés le 15 décembre 2017. Siège transféré à Montreux.
Nouvelle adresse:
avenue de Belmont 19, 1820 Montreux. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Stevanovic Marija et Leal do Barreiro Gonçalves Sara cèdent respectivement 5 de leurs 10 parts de CHF 1'000 chacune à Quai Santé SA (CHE-441.262.545) et Santé 9 SA (CHE-304.038.612), toutes deux à Blonay, nouvelles associées, avec 5 parts de CHF 1'000 chacune. Signature collective à deux est conférée à Besson Duvanel Cécile, de Rochefort, à Montreux, et Missimi Arnaud, de France, à Blonay, tous deux gérants.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069), à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.