Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Milora GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.07.1998
Radiation du registre du commerce
20.08.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Nottwil
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.021.442-5
IDE/TVA
CHE-100.929.617
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung von administrativen Aufgaben für die öffentliche Verwaltung und private Organisationen; Übernahme von Aufträgen für die Bearbeitung von Daten; treuhänderischer und datenschutzkonformer Betrieb eigener Datenbanken und Erstellung von Auswertungen, Abrechnungen, Geschäftsstatistiken und Publikationen daraus; Ausführung von Projekten für die Bereitstellung von Administrationssystemen; Auftritt als Generalunternehmerin; Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben in den Bereichen Treuhand, Organisation und Informatik; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Milora GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milora GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4073284, Registre du commerce Lucerne, (100)
Milora GmbH in Liquidation, in Nottwil, CH-100.4.021.442-5, Durchführung von administrativen Aufgaben für die öffentliche Verwaltung und private Organisationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2006, S. 7, Publ. 3605278). Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Firma ist erloschen.
Numéro de publication: 3605278, Registre du commerce Lucerne, (100)
Milora GmbH in Liquidation, in Nottwil, CH-100.4.021.442-5, Durchführung von administrativen Aufgaben für die öffentliche Verwaltung und private Organisationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2005, S. 11, Publ. 3013692). Die Liquidation ist durchgeführt. [Sobald die Zustimmungen der Steuerverwaltungen vorliegen, wird die Firma gelöscht.].
Numéro de publication: 3013692, Registre du commerce Lucerne, (100)
Milora GmbH, in Nottwil, CH-100.4.021.442-5, Durchführung von administrativen Aufgaben für die öffentliche Verwaltung und private Organisationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.1999, S. 7046).
Firma neu:
Milora GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Miko Treuhand Hans Ming, Gartenweg 2a, 6207 Nottwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Beat, von Nottwil, in Winikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ming, Hans, von Lungern, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ming, Markus, von Lungern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portmann, Cäsar, von Ruswil und Buchrain, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Miko Treuhand Hans Ming, in Nottwil, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.