Renseignements sur Masserey Fruits SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Masserey Fruits SA
- Masserey Fruits SA est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Saxon.
- L’entreprise a été fondée en 30.06.2011 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.03.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-457.396.861.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saxon
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.008.289-5
IDE/TVA
CHE-457.396.861
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un commerce de fruits et légumes, frais et congelés, location de frigos et toute branche s'y rapportant (cf statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Bender SA | Martigny | 15.03.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bender Immo SA | Martigny | 05.07.2011 | 14.03.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Masserey Fruits SA
Numéro de publication: HR02-1005701380, Registre du commerce Valais, (621)
Masserey Fruits SA, à Saxon, CHE-457.396.861, société anonyme (No. FOSC 199 du 13.10.2021, Publ. 1005311835).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Bender SA (CH-621.3.000.102-9), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire Bender SA (CHE-495.179.342), à Martigny, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005311835, Registre du commerce Valais, (621)
Masserey Fruits SA, à Saxon, CHE-457.396.861, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2011, Publ. 6238580).
Inscription ou modification de personne(s):
Masserey, Laetitia, de Sierre, à Saxon, administratrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6238580, Registre du commerce Valais, (621)
Masserey Fruits SA, à Saxon, CH-621.3.008.289-5, Route de la Plâtrière 1, 1907 Saxon, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.06.2011.
But:
exploitation d'un commerce de fruits et légumes, frais et congelés, location de frigos et toute branche s'y rapportant (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
400 actions nominatives de CHF 500.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
reprise de biens: selon contrat authentique de transfert de patrimoine du 20.06.2011 et inventaire au 31.12.2010, sont repris par la société les actifs de CHF 3'200'690.87 et les passifs de CHF 2'637'051.61 de la société en nom collectif 'Dominique et Antoine Masserey' à Saxon (CH-621.2.005.880-7) pour le prix de de CHF 563'639.26 correspondant à l'actif net.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG et par avis inséré dans la FOSC, par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personne(s) inscrite(s):
Masserey, Antoine, de Sierre, à Saxon, président, avec signature individuelle;
Masserey, Raphaël, de Sierre, à Fully, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Bender SA (CH-621.3.000.102-9), à Martigny, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.