Renseignements sur lintharena ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de lintharena ag
- lintharena ag a son siège social à Näfels et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Services sportifs».
- La direction de l’entreprise lintharena ag est composée de 10 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 24.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce GL avec l’IDI CHE-455.713.086.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil d'administration
Alexandra Hefti,
Richard Jakob Eberhard,
Marco Domenico Rimini,
Thomas Spengler,
Kaspar Krieg-Reicherter
les plus récents personnes habilitée à signer
Alexandra Hefti,
Richard Jakob Eberhard,
Silvan Peter Dietrich,
Tanja Büsser,
Marco Domenico Rimini
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.11.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.006.647-2
IDE/TVA
CHE-455.713.086
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Sport- und Freizeitanlagen und branchenverwandten Betrieben inkl. den dazugehörenden Nebenanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist insoweit berechtigt und verpflichtet, gewinnstrebend zu handeln, als die grundsätzliche Vorrangstellung der gemeinwirtschaftlichen Bedürfnisse und vorab das sportliche Interesse der Leistungsempfangenden vor den kommerziellen Interessen der Gesellschaft angemessen gewahrt bleiben. Allfällige Gewinne die erzielt werden, sind ausschliesslich zur langfristigen Sicherstellung des Gesellschaftszweckes einzurichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SMART Audit AG | Glarus Nord | 24.09.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Glaronia Treuhand AG | Glarus Nord | 17.11.2020 | 23.09.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour lintharena ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006136561, Registre du commerce Glaris
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaronia Treuhand AG (CHE-106.897.016), in Ziegelbrücke (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SMART Audit AG (CHE-395.587.404), in Ziegelbrücke (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1006025465, Registre du commerce Glaris
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hager, Adrian, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Alexandra, von Glarus, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005813753, Registre du commerce Glaris
lintharena ag, in Glarus Nord, CHE-455.713.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Gérard Jean, von Zürich, in Wermatswil (Uster), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Richard, von Schänis, in Niederurnen (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gallati, Patrik, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietrich, Silvan, von Nürensdorf, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.