Renseignements sur Lani Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lani Sàrl
- Lani Sàrl a son siège social à Chamblon et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- L’entreprise a été fondée le 29.11.2000.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 28.09.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-101.326.048.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.11.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Chamblon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.020.695-3
IDE/TVA
CHE-101.326.048
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, vente et gestion de participations à toute entreprise
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lani Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005571100, Registre du commerce Vaud, (550)
Lani S.à r.l., à Chamblon, CHE-101.326.048 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
Rue En Chemon 2, 1436 Chamblon. Probst Roland n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant avec signature individuelle:
Schneider Eric Louis, de Echallens, à Giez.
Numéro de publication: 7023136, Registre du commerce Vaud, (550)
Lani S.à r.l., à Chamblon, CH-550-1020695-3, acquisition, vente et gestion de participations à toute entreprise (FOSC du 16.10.2008, p. 18/4693912). Probst Roland est maintenant à Morges.
Numéro de publication: 4693912, Registre du commerce Vaud, (550)
Lani S.à r.l., à Chamblon, CH-550-1020695-3, acquisition, vente et gestion de participations à toute entreprise (FOSC du 03.09.2008, p. 17/4635110). Probst Roland, qui n'est plus associé mais est nommé gérant avec signature individuelle, cède sa part de CHF 1'000 à l'associé-gérant Rime Christian, désormais titulaire de 1 part de CHF 19'000 et 1 part de CHF 1'000, élu président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.