Renseignements sur klingler consultants ag in Liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de klingler consultants ag in Liquidation
- klingler consultants ag in Liquidation a son siège social à Zürich et est en liquidation. Elle opère dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction de l’entreprise klingler consultants ag in Liquidation est composée de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.03.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-115.600.586.
- Outre l’entreprise klingler consultants ag in Liquidation il sont inscrits 20 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: a&o kreston ag, a&o kreston audit ag, Airica AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.04.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.035.045-8
IDE/TVA
CHE-115.600.586
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt: Unterstützung, Beratung und Förderung sowie Controlling von Unternehmen für den Bereich Human Capital. Erhebung von Daten und Analysen im Bereich Human Capital sowie die Bereitstellung von verwandten IT- und Outsourcing-Dienstleistungen. Allgemeine Unternehmens- und Organisationsberatung sowie die Ausübung von Treuhandfunktionen sowie die Durchführung von Expertisen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Testaris AG | Basel | 13.11.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG | Basel | 22.01.2018 | 12.11.2018 | |
Kray Treuhand & Revisions GmbH | Ennetbaden | 22.04.2010 | 21.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- klingler consultants sa en liquidation
- klingler consultants ltd in liquidation
- klingler consultants ag
- klingler consultants ltd
- klingler consultants sa
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour klingler consultants ag in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005984089, Registre du commerce Zurich, (20)
klingler consultants ag in Liquidation, in Zürich, CHE-115.600.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Christoph Karl, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marclay, Christophe Gilbert, von Troistorrents, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005790722, Registre du commerce Zurich, (20)
klingler consultants ag in Liquidation, in Zürich, CHE-115.600.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nobs, Friedrich, von Seedorf (BE), in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: LS01-0000043678, Registre du commerce Zurich
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 23.06.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.06.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich Liquidationsschuldenruf klingler consultants ag in Liquidation Organisation in Auflösung: klingler consultants ag in Liquidation CHE-115.600.586 Bändliweg 20
Kontaktstelle: klingler consultants ag in Liquidation Bändliweg 20