Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Namics AG
Teufener Strasse 19
9000 St. Gallen
Renseignements sur Jürg Stuker & Partner in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.05.2003
Radiation du registre du commerce
17.12.2013
Forme juridique
Société en nom collectif
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.2.053.391-1
IDE/TVA
CHE-110.068.626
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten und Verwalten von Aktien der namics AG, in St. Gallen (nachfolgend auch 'namics' genannt) sowie die Regelung der internen Belange von Partnern der namics. Die Gesellschaft nimmt keine operative Geschäftstätigkeit auf. Sie ist insbesondere nicht Vertragspartnerin im Rahmen der Geschäftstätigkeit der namics. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Andreas Göldi & Partner
- Andreas Göldi, Philipp Lämmlin & Partner
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Stuker & Partner in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1240581, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jürg Stuker & Partner in Liquidation, in St. Gallen, CHE-110.068.626, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7168258). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7168258, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Jürg Stuker & Partner in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.2.053.391-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6785872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Roland, von Bischofszell, in Rossrüti (Wil (SG)), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rossrüti (Bronschhofen)]. [Behördliche Umbenennung].
Numéro de publication: 6785872, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Andreas Göldi & Partner, in St. Gallen, CH-320.2.053.391-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6721408).
Firma neu:
Jürg Stuker & Partner in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Andreas, von Sennwald, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selz, Dr. Dorian, von La Chaux-de-Fonds, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dührkoop, Dr. Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schopp, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stuker, Jürg, von Zürich, in St. Gallen, Gesellschafter und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].