Renseignements sur JH-SIA Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de JH-SIA Sàrl
- JH-SIA Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Château-d'Oex.
- La direction de l’entreprise JH-SIA Sàrl qui a été fondée le 17.04.2009, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.08.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-114.823.907.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Château-d'Oex
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.057.538-2
IDE/TVA
CHE-114.823.907
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'un atelier d'architecture ainsi que la construction, la gestion et l'entretien de bâtiments, tant en Suisse qu'à l'étranger. La société peut créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations mobilières, immobilières et financières, et conclure tous contrats de nature à développer le but de la société ou qui s'y rapportent directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SIA Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour JH-SIA Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005826164, Registre du commerce Vaud, (550)
JH-SIA Sàrl, à Château-d'Oex, CHE-114.823.907 (FOSC du 01.02.2021, p. 0/1005088774). Rozzano Gauto Fatima Leocadia, qui n'est plus associée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à l'associé-gérant Ribeiro Alves Hermínio, nouvel associé, titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Numéro de publication: HR02-1005088774, Registre du commerce Vaud, (550)
JH-SIA Sàrl, à Château-d'Oex, CHE-114.823.907 (FOSC du 31.01.2018, p. 0/4027013). Statuts modifiés le 30.12.2020.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'un atelier d'architecture ainsi que la construction, la gestion et l'entretien de bâtiments, tant en Suisse qu'à l'étranger. La société peut créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations mobilières, immobilières et financières, et conclure tous contrats de nature à développer le but de la société ou qui s'y rapportent directement ou indirectement.
Les statuts dérogent à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales:
pour les détails, voir les statuts. Rozzano Gauto Fatima Leocadia, qui n'est plus gérante et dont la signature est radiée, reste associée sans signature. Signature individuelle est conférée à Ribeiro Alves Hermínio, du Portugal, à Château-d'Oex, gérant.
Numéro de publication: 4027013, Registre du commerce Vaud, (550)
JH-SIA Sàrl, à Château-d'Oex, CHE-114.823.907 (FOSC du 25.03.2014, p. 0/1415819).
Nouvelle adresse:
Route de la Ray 43, 1660 Château-d'Oex. Roch Claude, lequel n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, et FFJ, Fiduciaire, Formalités Juridiques SARL (CHE-112.188.810), laquelle n'est plus associée, cèdent 1 respectivement 19 parts de CHF 1'000 à Rozzano Gauto Fatima Leocadia, du Portugal, à Château-d'Oex, nouvelle associée-gérante avec signature individuelle, titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.