Renseignements sur Jau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jau AG
- Jau AG est une Société anonyme basée à Ittigen. Jau AG appartient au secteur «Commerce d’accessoires automobiles» et est actuellement actif.
- Jau AG a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 13.11.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-113.237.842.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Jau Holding GmbH, Kurt Wenger AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.10.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ittigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.036.657-0
IDE/TVA
CHE-113.237.842
Secteur
Commerce d’accessoires automobiles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel, Import und Export von Autoersatzteilen und Werkzeugen; Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004758165, Registre du commerce Berne, (36)
Jau AG, in Bern, CHE-113.237.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S.5, Publ. 5616360).
Statutenänderung:
29.10.2019.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Schermenwaldstrasse 5, 3063 Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jau, Hans-Rudolf, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jau-Lehmann, Erika, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jau, Sven, von Heimiswil, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buri, Michael, von Oberburg, in Utzigen (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jau, Remo, von Heimiswil, in Etzelkofen (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5616360, Registre du commerce Berne, (36)
Jau AG, in Bern, CH-035.3.036.657-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 3, Publ. 3622668).
Statutenänderung:
02.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Stefan, von Thunstetten, in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3622668, Registre du commerce Berne, (36)
Jau AG, in Bern, CH-035.3.036.657-0, Wankdorffeldstrasse 104, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2006.
Zweck:
Die Zwecke der Gesellschaft bestehen in: Handel, Import und Export von Autoersatzteilen und Werkzeugen;
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jau, Hans-Rudolf, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jau-Lehmann, Erika, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jau, Remo, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jau, Sven, von Heimiswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Stefan, von Thunstetten, in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.