Renseignements sur IMMO Zem Wäg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IMMO Zem Wäg AG
- IMMO Zem Wäg AG est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Muttenz.
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 20.10.1953.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 08.09.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI IMMO Zem Wäg AG.
- Outre l’entreprise IMMO Zem Wäg AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Gastro26 GmbH, Gemüse-Zentrale Brügger.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Martin Walliser,
Lucia Yasmine Zuber,
Martin Schmid,
Urs Gerber
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Walliser,
Lucia Yasmine Zuber,
Martin Schmid,
Urs Gerber,
Thomas Gunz
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.10.1953
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muttenz
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-270.5.000.116-3
IDE/TVA
CHE-101.286.992
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ReviFides AG | Gelterkinden | <2004 | 09.04.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- IMMOfeg AG
- Gemüseproduzenten-Zentrale AG Muttenz
- Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz
- Gemüseproduzenten-Zentrale Basel GZB
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IMMO Zem Wäg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005286954, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
IMMOfeg AG, in Muttenz, CHE-101.286.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2348477).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Firma neu:
IMMO Zem Wäg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtblatt unterbleiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Samuel, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Lucia Yasmine, von Binningen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walliser, Martin, von Reigoldswil, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Martin, von Affoltern im Emmental, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Urs, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Andres, von Flaach, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunz, Thomas, von Malters, in Breitenbach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.