Adresse
Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur Grisel Etampes S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Grisel Etampes S.A.
- Grisel Etampes S.A. a son siège social à La Chaux-de-Fonds, est actif et est active dans le domaine «Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle».
- La direction se compose de une personne.
- Le 27.10.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce NE avec l’IDI CHE-102.158.173.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.04.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.006.963-6
IDE/TVA
CHE-102.158.173
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et vente d'étampes, d'étampages et la mécanique; acquérir, vendre ou gérer des immeubles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | 18.07.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | 02.07.2014 | 17.07.2019 | |
Fiduhal, Patrick Haldimann, Expert comptable diplômé | La Chaux-de-Fonds | 19.08.2010 | 24.03.2013 | |
Fiduciaire Michel Leister | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 18.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Grisel Etampes SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Grisel Etampes S.A.
Numéro de publication: HR02-1005009310, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Grisel Etampes S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.158.173 (FOSC du 18.07.2019, p. 0/1004679345). Grisel Sébastien est maintenant domicilié à Val-de-Ruz.
Numéro de publication: HR02-1004679345, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Grisel Etampes S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.158.173 (FOSC du 24.08.2016, p. 0/3019145). "Société Fiduciaire Vigilis S.A." (CHE-102.360.639) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"Fiduciaire Leitenberg & Associés SA" (CHE-102.251.683), à La Chaux-de-Fonds.
Numéro de publication: 3019145, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Grisel Etampes S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.158.173 (FOSC du 02.07.2014, p. 0/1588851). Grisel Jean-Pierre (décédé) n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Grisel Sébastien, jusqu'ici secrétaire, reste seul administrateur et continue de signer individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.